Stadtverordnete |
Rat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 13.09.2020 | 24.07.2021 | von 13.09.2020 bis 24.07.2021 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Feuerwehrausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Arbeitsgruppe "Schulentwicklung" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Arbeitsgruppe "Regionale 2022/2025" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Schulausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Feuerwehrausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Sportausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Feuerwehrausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Beratende Mitglieder |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen vertretendes beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | vertretendes beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen vertretendes beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | vertretendes beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Schulausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen vertretendes beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | vertretendes beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Feuerwehrausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | Beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | 24.07.2021 | von 04.11.2020 bis 24.07.2021 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 06.11.2020 | 24.07.2021 | von 06.11.2020 bis 24.07.2021 |